ymddiriedolwyr BJU INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 289273
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr SARAH ITAM | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|||||
Brian Duggan | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Maxine Tran | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Dr Andrew Robinson | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
Dr Stephen Mark | Ymddiriedolwr | 31 July 2021 |
|
|
||||
Sunjay Jain | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Innes McKeand | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Dr Peggy Sau-Kwan CHU | Ymddiriedolwr | 24 June 2019 |
|
|
||||
John Samuel McGrath | Ymddiriedolwr | 25 June 2018 |
|
|
||||
Dr David Colin Winkle | Ymddiriedolwr | 26 June 2017 |
|
|
||||
Dr Patricia Zondervan | Ymddiriedolwr | 28 September 2016 |
|
|
||||
Stuart Alan McNeill | Ymddiriedolwr | 16 October 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.