Dogfen lywodraethu BRITISH ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH
Rhif yr elusen: 289297
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION AND RULES ADOPTED 1 APRIL 1982 AS AMENDED 21 MARCH 1990, 31 MARCH 1992, 31 MARCH 1993, 4 APRIL 1995, 3 APRIL 1997, 11 JULY 2000, 3 JULY 2003 AND 6 OCTOBER 2009.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE ADVANCE OF RESEARCH IN RELATION TO ALL ASPECTS OF CANCER BY ENCOURAGING THE EXCHANGE OF INFORMATION.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.