Hanes ariannol THE SALISBURY AND SOUTH WILTSHIRE MUSEUM TRUST
Rhif yr elusen: 289850
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £600.86k | £803.39k | £1.39m | £1.44m | £3.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £862.86k | £1.05m | £950.59k | £888.64k | £1.82m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £39.12k | £131.00k | £102.73k | £44.80k | £22.32k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £253.44k | £528.09k | £1.00m | £1.01m | £3.06m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £163.38k | £80.47k | £136.84k | £190.75k | £175.71k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £164.96k | £183.77k | £238.56k | £217.57k | £173.57k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £501.98k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.08k | £11.06k | £16.40k | £22.20k | £41.70k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £34.16k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £200 | £46.65k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £810.39k | £1.02m | £886.95k | £854.62k | £1.79m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £27.45k | £13.22k | £36.61k | £8.24k | £8.63k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.00k | £8.00k | £8.00k | £8.00k | £10.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £4.65k | £154 | £123 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £25.02k | £16.55k | £27.04k | £25.78k | £25.33k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.