Dogfen lywodraethu THE NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITAL NURSES LEAGUE
Rhif yr elusen: 290546
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 28/09/1984 AS AMENDED BY DEED DATED 18/09/2004 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 17/05/2005 AS AMENDED BY DEED DATED 21/03/2009 AS AMENDED BY DEED DATED 10/05/2014
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC AND TO RAISE AWARENESS IN THE HISTORY AND PRACTICE OF NURSING IN HOSPITALS IN THE NORWICH AREA TO ADVANCE THE EDUCATION OF NURSES AND OTHER HEALTH WORKERS AND HEALTH PROFESSIONALS IN THE HISTORY OF NURSING IN THE NORWICH AREA
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.