ymddiriedolwyr THE NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITAL NURSES LEAGUE
Rhif yr elusen: 290546
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARY ROSALIND DOLDING | Cadeirydd |
|
|
|||||
Tessa Holmes | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Jan Beart Beart | Ymddiriedolwr | 11 May 2019 |
|
|
||||
Sondra Gorick | Ymddiriedolwr | 11 May 2018 |
|
|
||||
Christine Parfitt | Ymddiriedolwr | 15 May 2017 |
|
|
||||
Michael Surkitt-Parr | Ymddiriedolwr | 15 February 2016 |
|
|
||||
HILARY BARKER | Ymddiriedolwr | 16 July 2012 |
|
|
||||
ELIZABETH BLAXELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GERALDINE ANN COPSEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET NORA ZIPFEL ALLCOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DOREEN BETTS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.