ymddiriedolwyr BIRMINGHAM OPERA COMPANY
Rhif yr elusen: 291130
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Willacy | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Amahra Spence | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|
||||
Katie Fulcher | Ymddiriedolwr | 20 May 2020 |
|
|
||||
Justine Themen | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|
||||
Anthony Colville | Ymddiriedolwr | 21 March 2017 |
|
|||||
Lauren Williams | Ymddiriedolwr | 07 June 2016 |
|
|
||||
Geoffrey John Nicholas Payne | Ymddiriedolwr | 30 September 2014 |
|
|||||
WILLIAM ERIC HUSSELBY OBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.