Hanes ariannol THE VICTORIA FOUNDATION
Rhif yr elusen: 292841
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.93m | £18.72m | £25.35m | £25.82m | £29.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.43m | £20.96m | £21.78m | £25.29m | £29.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.89m | £2.25m | £6.50m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £198.00k | £270.00k | £63.00k | £632.00k | £7.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £16.70m | £18.41m | £25.24m | £25.15m | £91.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £29.13m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £34.00k | £37.00k | £39.00k | £33.00k | £60.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £600.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £788.00k | £1.07m | £927.00k | £24.06m | £27.93m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £208.00k | £96.00k | £6.00k | £33.00k | £36.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £633.00k | £732.00k | £843.00k | £986.00k | £1.12m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £112.72k | £179.00k | £30.00k | £56.00k | £109.71k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £17.43m | £19.79m | £20.84m | £1.20m | £1.89m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.