ymddiriedolwyr THEATRE PECKHAM
Rhif yr elusen: 294399
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gwanwoo Min | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Olusola Oyeleye | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Martin Prendergast | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Jelil Akinwande | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Gabrielle Broomes | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Anni Domingo | Ymddiriedolwr | 02 November 2021 |
|
|||||
Natasha Brown | Ymddiriedolwr | 27 July 2021 |
|
|
||||
David William Ryman Richards | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|
||||
Aurea Garrido Serrato | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
||||
Endy Irenee Mckay | Ymddiriedolwr | 30 July 2018 |
|
|
||||
Simon Lungile Ivan Manyonda | Ymddiriedolwr | 30 July 2018 |
|
|
||||
Rebecca Jane Preston | Ymddiriedolwr | 30 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.