Dogfen lywodraethu HOMECALL HOME VISITING SCHEME FOR THE VISUALLY IMPAIRED
Rhif yr elusen: 294901
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 MAY 1986 AS AMENDED 15 JUNE 1991, 20 JUNE 1992, 17 MAY 1997, 13 JUNE 1998, 24 OCTOBER 2006, 17 SEPTEMBER 2008 AND 24 SEPTEMBER 2009
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PEOPLE LIVING IN BEXHILL ON SEA AND SURROUNDING AREA WHO ARE SUBSTANTIALLY VISUALLY IMPAIRED, INCLUDING THOSE REGISTERED AS BLIND OR PARTIALLY SIGHTED.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
BEXHILL ON SEA AND SURROUNDING AREAS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.