ymddiriedolwyr THE NEONATAL NURSES ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 295696
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roisin McKeon- Carter | Cadeirydd | 21 January 2021 |
|
|
||||
Tendai Nzirawa Oppong FRCN | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Eoin Maurice Fowell | Ymddiriedolwr | 06 April 2023 |
|
|
||||
Shahid Javed | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|||||
Elisa Shelly-Ann Lakhan-Hector | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Katie Gallagher | Ymddiriedolwr | 05 March 2021 |
|
|||||
Kelly Harvey | Ymddiriedolwr | 05 March 2021 |
|
|||||
Colm Paul Darby | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Karen Mainwaring | Ymddiriedolwr | 13 June 2018 |
|
|
||||
Dr Julia Petty | Ymddiriedolwr | 10 September 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.