ymddiriedolwyr THE ABTA BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 295819
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek Jones | Cadeirydd | 04 February 2014 |
|
|
||||
Zoe Lorraine Baxter-Hurley | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Claire Louise Stirrup | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|
||||
Christopher John North | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Graeme Peter Scottford Buck | Ymddiriedolwr | 07 March 2022 |
|
|
||||
Belinda Ruth Vazquez | Ymddiriedolwr | 10 February 2021 |
|
|
||||
ALISTAIR ROWLAND | Ymddiriedolwr | 26 September 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.