Hanes ariannol HOMELESS OXFORDSHIRE LIMITED
Rhif yr elusen: 297806
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.25m | £3.63m | £3.57m | £4.73m | £5.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.00m | £3.70m | £3.60m | £4.53m | £5.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.17m | £969.47k | £994.05k | £1.21m | £1.87m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £125.00k | £22.70k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £536.57k | £328.01k | £323.54k | £965.82k | £506.64k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £15.97k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.69m | £3.29m | £3.24m | £3.75m | £4.55m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £15.15k | £11.57k | £11.42k | £16.51k | £20.81k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.00k | £6.65k | £0 | £627.00k | £154.70k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.82m | £3.54m | £3.46m | £4.40m | £5.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £177.09k | £163.88k | £133.76k | £119.36k | £166.96k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.03k | £10.26k | £10.58k | £10.80k | £24.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £3.27k | £31.72k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.