ymddiriedolwyr THE COOKS CHARITY
Rhif yr elusen: 297913
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Vivian Budd OBE | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|
||||
Simon John Fooks | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
COMMODORE DAVID ANDREW HARRY MCGREGOR SMITH CBE | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
Peter Andrew Philip Wright | Ymddiriedolwr | 13 January 2015 |
|
|
||||
Oliver HW Goodinge | Ymddiriedolwr | 29 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.