Hanes ariannol THE NATIONAL GALLERY TRUST
Rhif yr elusen: 299509
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.41m | £14.32m | £9.17m | £7.13m | £6.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.95m | £23.97m | £5.59m | £7.46m | £4.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.28m | £4.33m | £5.70m | £5.84m | £5.04m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £10.07m | £9.93m | £2.72m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £52.56k | £58.28k | £4.03k | £1.28m | £1.22m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £740.43k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £136.12k | £465.82k | £1.07m | £1.43m | £1.36m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.82m | £13.04m | £862.88k | £6.09m | £3.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £10.13m | £10.93m | £4.73m | £1.37m | £752.17k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.35k | £77.10k | £103.26k | £31.93k | £23.58k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.79m | £12.74m | £706.57k | £5.31m | £3.27m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £571.38k | £658.12k | £366.35k | £944.19k | £328.87k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.