ymddiriedolwyr IRON ACTON PARISH HALL
Rhif yr elusen: 301553
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judith Ann Mee | Cadeirydd | 10 November 2021 |
|
|
||||
Annie Smith | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Angela Smith | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Marilyn Wright | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Sara Hunt | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Rachel Weldrake | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
David Patrick Barker | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Nicholas Paul Sharp | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
James Edward Rickard | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Fiona Mary Spencer Bourns | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Janet Anne Conner | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
Colin Smith | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
||||
Tracey Margaret Byrne | Ymddiriedolwr | 14 June 2017 |
|
|
||||
SUSAN PATRICIA GADSBY | Ymddiriedolwr | 13 April 2013 |
|
|
||||
KATHRYN HILARY WILTSHIRE | Ymddiriedolwr | 03 September 2011 |
|
|
||||
JENNIFER ANN MILLWARD | Ymddiriedolwr | 03 September 2011 |
|
|
||||
MERYL COOK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTOPHER GOUGH HEAL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.