ymddiriedolwyr 7TH BRISTOL (CHRISTCHURCH CLIFTON) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 302149
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (103 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLTON JEFFERIS | Cadeirydd | 15 June 2017 |
|
|
||||
Christopher Pablo Teale Gavriel | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|||||
Philip Daniel Monks | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||
Katherine Hewitt | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||
Johanna Mary Weeks | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Andrew Robin Hall | Ymddiriedolwr | 02 May 2021 |
|
|
||||
Jonathan Richard Bonnick | Ymddiriedolwr | 08 July 2020 |
|
|
||||
Alexander John Mulroy | Ymddiriedolwr | 24 September 2019 |
|
|
||||
MICHAEL PAUL JAGROOP | Ymddiriedolwr | 09 January 2018 |
|
|
||||
PETER BATEMAN | Ymddiriedolwr | 15 June 2017 |
|
|
||||
Keith Osborne | Ymddiriedolwr | 15 June 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.