ymddiriedolwyr Aldington Village Hall
Rhif yr elusen: 302670
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Rosemary Cowell-Homewod | Ymddiriedolwr | 08 October 2023 |
|
|
||||
Margaret Gibbs | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Carol Young | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Helena Tobitt | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
Mr Chris Fowler | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
RAY BOULDING | Ymddiriedolwr | 30 May 2013 |
|
|
||||
BARRY WILLIAM HUME | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LYNDA MARGARET STEELE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.