ymddiriedolwyr TAVERHAM VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 304086
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bill Warnes | Cadeirydd | 21 March 2014 |
|
|
||||
Linda Barrington - Smith | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
||||
Sean Daniels | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
Karen Daniels | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
Lynne Lutkin | Ymddiriedolwr | 19 July 2018 |
|
|
||||
Brenda Clarke | Ymddiriedolwr | 02 September 2017 |
|
|
||||
Andrew Ward | Ymddiriedolwr | 20 July 2017 |
|
|||||
Julie Peach | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Michelle Connolly | Ymddiriedolwr | 17 July 2015 |
|
|
||||
GEORGINA CLAPSON | Ymddiriedolwr | 11 October 2012 |
|
|||||
MARGARET CALVER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JEAN WEIKERT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN MILLAR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DENNIS CALVER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANET LATCHFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STELLA NEWSTEAD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.