ymddiriedolwyr BATTLE MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 305165
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (41 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL CHARLES CLARKE optional | Cadeirydd | 02 August 2011 |
|
|||||
Robert Dyer | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Bernard Brown | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Margaret Elizabeth Emeleus | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|||||
ROBERT GEE optional | Ymddiriedolwr | 02 April 2019 |
|
|
||||
Peter Sherwood | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
Simon Alexander | Ymddiriedolwr | 14 August 2017 |
|
|
||||
Marilyn Waughman optional | Ymddiriedolwr | 12 April 2017 |
|
|
||||
JILL GYNGELL | Ymddiriedolwr | 25 July 2016 |
|
|||||
shirley lewis | Ymddiriedolwr | 08 June 2015 |
|
|
||||
GARY ROY DUNK | Ymddiriedolwr | 23 May 2011 |
|
|
||||
PETER MILLS optional | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET MILLS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.