ymddiriedolwyr EAST KNOYLE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 305509
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (55 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Jenkins | Cadeirydd | 01 March 2016 |
|
|
||||
James Nicholas Doherty Mr | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Paul Naish | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Paul Egginton | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
John Scattergood | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Phillip Lever | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
ALISTER CAMPBELL | Ymddiriedolwr | 08 January 2014 |
|
|
||||
Elizabeth Gascoyne | Ymddiriedolwr | 01 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.