Hanes ariannol NEWELLS SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 307038
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.24m | £5.83m | £5.84m | £6.74m | £7.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.77m | £5.51m | £5.62m | £6.42m | £6.99m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £154.05k | £67.25k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £137.16k | £118.19k | £120.06k | £61.82k | £108.55k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.91k | £0 | £0 | £703 | £26.38k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.11m | £5.55m | £5.72m | £6.68m | £7.25m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £154.05k | £179 | £403 | £17.06k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.77m | £5.48m | £5.59m | £6.39m | £6.96m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £36.75k | £31.48k | £22.01k | £27.44k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.44k | £11.50k | £120 | £12.67k | £13.08k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.