Elusennau cysylltiedig THE SIR ANDREW JUDD FOUNDATION
Rhif yr elusen: 307099
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEMES OF 15 OCTOBER 1889, 23 MARCH 1911, 20 MARCH 1933, 11 DECEMBER 1946 AND 31 DECEMBER 1946
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE A DAY SCHOOL FOR BOYS
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
- 28 Medi 1966 : Cofrestrwyd
- 12 Gorffenaf 2005 : Tynnwyd
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.