Hanes ariannol TRANSPARENCY INTERNATIONAL UK
Rhif yr elusen: 1112842
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.05m | £7.11m | £3.32m | £4.25m | £4.95m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.83m | £5.55m | £4.01m | £3.08m | £4.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.41m | £2.53m | £1.67m | £70.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £195.00k | £85.00k | £62.00k | £58.00k | £27.84k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.85m | £7.03m | £3.26m | £4.20m | £4.91m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £8.60k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £6.21k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.71m | £5.45m | £3.97m | £2.85m | £3.95m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £113.00k | £94.00k | £44.00k | £94.00k | £102.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.00k | £9.00k | £7.00k | £15.00k | £38.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £1.25m | £501.00k | £550.00k | £811.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £135.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.