Hanes ariannol IMMEDIATE THEATRE
Rhif yr elusen: 1061522
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £330.98k | £303.51k | £435.70k | £699.62k | £983.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £315.04k | £311.64k | £417.56k | £645.04k | £751.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £65.00k | £94.99k | £65.00k | £89.11k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £123.55k | £54.21k | £55.86k | £149.49k | £284.61k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £1.34k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £699.62k | £962.06k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £19.63k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £638.54k | £744.63k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £6.50k | £6.44k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £5.56k | £2.08k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.