Hanes ariannol ST ANDREWS (PANGBOURNE) SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 309090
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.67m | £4.84m | £4.57m | £4.71m | £1.77m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.61m | £4.67m | £4.60m | £4.70m | £1.85m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £53.47k | N/A | £125.20k | £29.17k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £36.49k | £25.94k | £27.19k | £2.08k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £36.15k | £72.33k | £33.15k | £25.95k | £9.05k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.60m | £4.74m | £4.39m | £4.66m | £1.76m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £125.20k | £29.17k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.50m | £4.67m | £4.60m | £4.70m | £1.85m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £104.58k | £181 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.47k | £14.36k | £12.50k | £12.19k | £13.58k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.