Hanes ariannol CROSFIELDS SCHOOL
Rhif yr elusen: 309108
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.45m | £7.46m | £8.38m | £9.54m | £11.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.25m | £7.41m | £7.58m | £9.70m | £12.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £63.11k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £29.95k | £182.46k | £109.04k | £767 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £265.13k | £199.10k | £202.38k | £291.11k | £347.19k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.13m | £7.06m | £8.07m | £9.25m | £10.40m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £20.65k | £13.01k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £488.70k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.08m | £7.22m | £7.38m | £9.52m | £11.95m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.99k | £2.39k | £17.60k | £2.40k | £216 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £33.49k | £14.38k | £46.51k | £19.36k | £25.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £165.82k | £188.87k | £182.05k | £176.48k | £227.34k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.