ymddiriedolwyr CROSFIELDS SCHOOL
Rhif yr elusen: 309108
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARLES STUART BRADFIELD | Cadeirydd |
|
|
|||||
Ian Galvin | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|||||
Richard Plumpton | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|
||||
Elona Mortimer-Zhika | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|
||||
Michelle Lawrence | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|
||||
Maggie Mallam | Ymddiriedolwr | 04 April 2023 |
|
|
||||
Dr Elizabeth Anne Dawes | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Dr Abigail Hilson | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||
Deborah Battersby | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||
Alison Jane Atkinson | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|
||||
Mark Wardrop | Ymddiriedolwr | 23 April 2020 |
|
|
||||
John Lucey | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Joe Sefton Jenkins | Ymddiriedolwr | 21 January 2019 |
|
|
||||
Mark Turner | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Shashi Sachdeva | Ymddiriedolwr | 08 June 2015 |
|
|
||||
Professor Clare Louise Furneaux | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.