ymddiriedolwyr Citizens Advice Central Nottinghamshire
Rhif yr elusen: 1077828
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Lagoe | Cadeirydd | 11 July 2017 |
|
|
||||
Jenny Machary | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
Geoffrey Gadie | Ymddiriedolwr | 02 January 2024 |
|
|
||||
David Smith | Ymddiriedolwr | 02 January 2024 |
|
|||||
Jane Heeley | Ymddiriedolwr | 02 January 2024 |
|
|||||
Mike Berrington | Ymddiriedolwr | 02 January 2024 |
|
|||||
Craig Drysdale | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Arthur Sidel | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Alan Russell | Ymddiriedolwr | 16 July 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.