Hanes ariannol THE COMMUNITY FOUNDATION IN WALES
Rhif yr elusen: 1074655
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.87m | £4.53m | £6.74m | £2.38m | £4.17m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.03m | £3.60m | £6.35m | £2.28m | £2.65m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £321.07k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £40.81k | £40.67k | £40.70k | £40.68k | £40.68k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £696.60k | £2.74m | £733.27k | £771.59k | £1.80m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.05m | £1.63m | £5.33m | £1.07m | £1.84m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £472.97k | £2.19m | £71.02k | £500.42k | £1.47m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £122.73k | £161.43k | £480.24k | £532.40k | £524.79k | |
|
Incwm - Arall | £1.66k | £0 | £200.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.91m | £3.42m | £6.13m | £2.04m | £2.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £121.44k | £177.42k | £212.78k | £243.61k | £255.01k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £81.51k | £83.76k | £85.65k | £96.18k | £114.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.53m | £0 | £5.76m | £1.57m | £1.76m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £35.19k | £44.94k | £51.00k | £64.76k | £62.30k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.