Hanes ariannol THE VARRIER-JONES FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1064595
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.17m | £2.31m | £2.11m | £1.58m | £1.98m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.12m | £2.49m | £2.31m | £2.47m | £2.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.16m | £1.98m | £2.10m | £1.57m | £1.96m | |
|
Incwm - Arall | £12.01k | £332.48k | £11.72k | £15.28k | £19.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.68m | £1.73m | £1.75m | £1.79m | £1.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £432.41k | £765.85k | £544.72k | £669.59k | £670.19k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.33k | £13.36k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.67m | £1.71m | £1.75m | £1.76m | £1.33m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £432.41k | £765.85k | £544.72k | £669.59k | £670.19k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £13.17k | £12.95k | £13.26k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.