Hanes ariannol ST ALBANS HIGH SCHOOL FOR GIRLS
Rhif yr elusen: 311065
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.83m | £19.80m | £20.36m | £22.42m | £24.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.48m | £18.34m | £18.58m | £20.27m | £21.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £298.47k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £78.00k | £377.12k | £70.24k | £52.22k | £104.78k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £122.95k | £13.44k | £111.42k | £148.69k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £19.73m | £19.30m | £20.28m | £22.26m | £23.75m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £20.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £97.01k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £17.43m | £18.27m | £18.48m | £20.20m | £21.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £47.00k | £75.84k | £95.85k | £72.75k | £60.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £28.00k | £40.53k | £36.74k | £34.56k | £48.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.