Dogfen lywodraethu ST ALBANS HIGH SCHOOL FOR GIRLS
Rhif yr elusen: 311065
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14/12/1936 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/12/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/03/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05/06/2014 as amended on 01 Apr 2018 as amended on 27 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF THE CHURCH OF ENGLAND FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE OF EITHER OR BOTH SEXES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED IN PRACTISE ST ALBANS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.