ymddiriedolwyr GARD'NER MEMORIAL LIMITED
Rhif yr elusen: 311872
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Mounir Atassi | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Louise Skinner | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Jack Malden | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
David Poole | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Paul Coby | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Charlotte Burnell | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Kyla De Sousa | Ymddiriedolwr | 05 February 2024 |
|
|
||||
Alison Reynolds | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Andrew Routley | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Christine Goodyear | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|||||
Rev Nicholas Gosnell | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|||||
Graham Spawforth | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
GLENN VICTOR HANDLEY | Ymddiriedolwr | 20 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.