ymddiriedolwyr ADDEY AND STANHOPE SCHOOL
Rhif yr elusen: 312693
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Philip | Cadeirydd | 29 November 2021 |
|
|
||||
Chenai Mutuma | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Melissa Schramm | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Nickole Peterkin | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
Rob Watt | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Paul Rowbotham | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
Chinelo Chukwunyere | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Brandon Charleston | Ymddiriedolwr | 07 January 2020 |
|
|
||||
Claire LeHur | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
Charlene Noel | Ymddiriedolwr | 13 March 2017 |
|
|
||||
Rebecca Coker-Adeleke | Ymddiriedolwr | 07 December 2015 |
|
|
||||
Babara Smith | Ymddiriedolwr | 05 October 2015 |
|
|
||||
Paul Trynka | Ymddiriedolwr | 28 September 2015 |
|
|
||||
Jan Shapiro | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
ZAIDA FLORIAN | Ymddiriedolwr | 07 January 2014 |
|
|
||||
Emmanuel Atuah | Ymddiriedolwr | 04 December 2013 |
|
|
||||
JAMES POLLARD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
BERYL ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PATRICIA BILLINGS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.