ymddiriedolwyr ARNOLD HOUSE SCHOOL LTD
Rhif yr elusen: 312725
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMITA HONEY | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Michael Grenier | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|
||||
Monish Sahni | Ymddiriedolwr | 15 June 2021 |
|
|
||||
Hanah Burgess | Ymddiriedolwr | 09 March 2021 |
|
|
||||
Gary Savage | Ymddiriedolwr | 09 March 2021 |
|
|
||||
JON HAMILTON ZEHNER | Ymddiriedolwr | 02 October 2018 |
|
|||||
Eleanor Judith De Freitas | Ymddiriedolwr | 13 March 2018 |
|
|
||||
Claudia Mary Seton Douglass | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||
REVD DR ANDERS KARIM BERGQUIST | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DR MICHELE PATRICIA BADENOCH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.