ymddiriedolwyr THE BANKERS BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 313080
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TONY RAMOS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Sharon Midwinter | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
Marco Evans | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||
Duncan Allan Douglas Stewart | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||
Suzanne Hughes | Ymddiriedolwr | 09 February 2017 |
|
|
||||
Beverley Horler | Ymddiriedolwr | 10 November 2016 |
|
|
||||
Lena Breen | Ymddiriedolwr | 26 June 2015 |
|
|
||||
RACHEL CLARINGBOLD | Ymddiriedolwr | 16 November 2012 |
|
|
||||
LILLIAN BOYLE | Ymddiriedolwr | 20 September 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.