Hanes ariannol MARIA MONTESSORI TRAINING ORGANISATION
Rhif yr elusen: 313087
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.84m | £2.96m | £3.38m | £3.58m | £4.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.81m | £2.87m | £3.15m | £3.42m | £3.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £101.16k | £102.36k | £164.01k | £156.70k | £132.87k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £25.65k | £15.39k | £8.01k | £24.73k | £576.43k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.81m | £2.95m | £3.38m | £3.55m | £3.80m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.13k | £1.06k | £199 | £458 | £15.06k | |
|
Incwm - Arall | £1.83k | £2.66k | £1.17k | £819 | £892 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.81m | £2.87m | £3.15m | £3.42m | £3.72m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.50k | £33.91k | £33.29k | £36.82k | £38.67k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.