ymddiriedolwyr THE OVE ARUP FOUNDATION
Rhif yr elusen: 328138
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREGORY HODKINSON | Cadeirydd | 01 April 2014 |
|
|
||||
JEROME FROST | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Lean Doody | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||
Alejandro Gutierrez | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Ricky Tsui | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Kate West | Ymddiriedolwr | 13 January 2021 |
|
|
||||
FAITH HELEN WAINWRIGHT | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||
Caroline Cole | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.