Dogfen lywodraethu THE MOTABILITY TENTH ANNIVERSARY TRUST
Rhif yr elusen: 328160
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16 MARCH 1989 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 7 FEBRUARY 2000 AND 18 MARCH 2008. as amended on 07 Jun 2018 as amended on 28 Sep 2019
Gwrthrychau elusennol
TO FACILITATE THE RELIEF AND ASSISTANCE OF DISABLED PERSONS IN CONNECTION WITH THE PROVISION TO THE BENEFICIARIES OF PERSONAL OR OTHER TRANSPORTATION BY ASSISTING, PROMOTING AND SUPPORTING MOTABILITY. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSES 3A TO 3C OF THE MEMORANDUM AND ARTICLES).
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.