ymddiriedolwyr HAMMERSMITH AND FULHAM VOLUNTEER CENTRE
Rhif yr elusen: 1062032
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte de Crozals | Ymddiriedolwr | 18 August 2021 |
|
|
||||
Blanca Gomez Navarro | Ymddiriedolwr | 12 August 2021 |
|
|
||||
Aliya Khan Afzal | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|
||||
Henrietta Malet | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|
||||
Zarar Qayyum | Ymddiriedolwr | 10 November 2014 |
|
|
||||
MATTHEW THORLEY | Ymddiriedolwr | 09 November 2011 |
|
|
||||
CHARLES FORSYTH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.