ymddiriedolwyr THE UNITED REFORMED CHURCH (WALES) TRUST COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 1063214
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diane Margaret Moverley | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Christopher John Byrne | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Rev Ian Kirby | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
Sandra Wallace | Ymddiriedolwr | 14 July 2016 |
|
|||||
Colin George Grimes | Ymddiriedolwr | 14 January 2016 |
|
|||||
Ian Lloyd-Parry | Ymddiriedolwr | 06 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.