ymddiriedolwyr SUTTON-UNDER-WHITESTONCLIFFE VILLAGE INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1068375
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Peter Hamilton Chairman | Cadeirydd | 17 October 2019 |
|
|
||||
Peter Shaw | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Janice Whitehouse | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
Helen Owen | Ymddiriedolwr | 19 August 2021 |
|
|
||||
Jacqueline Clarke | Ymddiriedolwr | 19 August 2021 |
|
|
||||
Rosemary Chaplin | Ymddiriedolwr | 12 April 2018 |
|
|
||||
Richard John Hadley | Ymddiriedolwr | 17 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.