Hanes ariannol THE HARPUR TRUST
Rhif yr elusen: 1066861
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £56.24m | £53.87m | £55.14m | £60.69m | £68.63m | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.34m | £55.15m | £54.90m | £60.07m | £67.75m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.17m | £1.00m | £19.00k | £34.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £119.00k | £2.21m | £1.30m | £242.00k | £500.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £53.60m | £49.17m | £51.26m | £58.06m | £63.87m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.48m | £2.43m | £2.53m | £1.84m | £3.78m | |
|
Incwm - Arall | £42.00k | £62.00k | £60.00k | £548.00k | £479.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £840.00k | £0 | £40.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £54.08m | £54.75m | £54.65m | £59.36m | £67.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £259.00k | £398.00k | £242.00k | £707.00k | £733.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £552.00k | £447.00k | £446.00k | £567.00k | £561.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £959.76k | £1.06m | £1.46m | £1.21m | £1.22m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £259.00k | £353.00k | £192.00k | £674.00k | £721.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.