ymddiriedolwyr CARSWELL PRIMARY SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1066920
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah Bentley | Cadeirydd | 23 September 2021 |
|
|
||||
Emmyleigh Louise Buchan | Ymddiriedolwr | 15 September 2023 |
|
|
||||
Mark Heelis | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
Ceri Clark | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
Amy Elizabeth Sykes | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Zoe Nash | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Sarah Hardwick | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Serena El-Ajouz | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Kate Kyffin | Ymddiriedolwr | 18 January 2021 |
|
|
||||
Charlotte Mather | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.