Hanes ariannol BREADLINE AFRICA
Rhif yr elusen: 1075525
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £732.69k | £960.28k | £1.05m | £855.92k | £771.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.67m | £1.44m | £1.05m | £843.92k | £771.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £672.21k | £945.23k | £1.05m | £854.17k | £769.19k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £60.48k | £14.53k | £107 | £1.75k | £1.86k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £524 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £101.44k | £192.97k | £363.15k | £204.89k | £326.65k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.45m | £1.43m | £1.03m | £826.65k | £758.08k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £218.87k | £14.72k | £17.75k | £17.27k | £12.96k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.58k | £8.14k | £5.88k | £6.12k | £7.68k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.