Hanes ariannol COMMUNITY ACTION NEPAL
Rhif yr elusen: 1067772
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £515.38k | £742.12k | £511.78k | £447.12k | £409.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £659.52k | £604.41k | £366.09k | £300.28k | £272.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £398.74k | £633.59k | £489.87k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £114.90k | £48.07k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £58.81k | £21.10k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.45k | £1.65k | £811 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £283 | £3 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £295.00k | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £622.40k | £536.95k | £366.09k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £37.12k | £67.46k | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.56k | £113.44k | £5.27k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.