Hanes ariannol AGE UK NOTTINGHAM AND NOTTINGHAMSHIRE
Rhif yr elusen: 1067881
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.09m | £2.92m | £3.16m | £2.88m | £2.57m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.17m | £3.01m | £2.70m | £2.49m | £2.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £574.04k | £622.37k | £718.41k | £633.03k | £705.96k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £38.32k | £26.58k | £94.66k | £57.94k | £45.60k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £338.75k | £310.99k | £562.92k | £265.85k | £274.71k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.17m | £992.95k | £544.22k | £241.39k | £414.36k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.57m | £1.59m | £2.04m | £1.68m | £1.85m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.33k | £5.70k | £8.08k | £5.45k | £25.33k | |
|
Incwm - Arall | £10.47k | £23.35k | £3.23k | £685.92k | £2.84k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £210.89k | £185.45k | £374.70k | £82.47k | £172.81k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.49m | £2.44m | £2.45m | £2.23m | £2.52m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £671.61k | £566.77k | £255.67k | £256.68k | £238.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £28.86k | £32.12k | £30.12k | £34.43k | £38.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.