ymddiriedolwyr CHEADLE HULME SCHOOL
Rhif yr elusen: 1077017
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Oman | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||
Graeme Wright | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Claire Louise Thomson | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||
Stuart Abraham | Ymddiriedolwr | 03 April 2020 |
|
|||||
Michael James Bolinbroke | Ymddiriedolwr | 15 February 2018 |
|
|
||||
Joanne Elizabeth Birkett | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
Martin Gavin Tyley | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
CHRIS ROBERTS | Ymddiriedolwr | 14 April 2011 |
|
|
||||
Dr DAVID NOEL RILEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.