Hanes ariannol EPSOM AND EWELL ISLAMIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 1085706
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £135.85k | £134.18k | £97.87k | £158.76k | £205.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £104.37k | £113.06k | £83.70k | £83.48k | £112.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £3.25k | £8.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.