Dogfen lywodraethu ADDYSG OEDOLION CYMRU / ADULT LEARNING WALES
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 03/10/1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/06/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/01/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/01/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 31/08/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/10/2013 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 31/07/2015 as amended on 26 Mar 2020 as amended on 19 Apr 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE EDUCATION, IN PARTICULAR FOR ADULTS AND YOUNG PEOPLE, WITHIN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
WALES
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.